La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Un petit peu de calcul mental … 75×12 75 × 10 + 75 × 2 = 750 + 150 = 900 75 × 4 × 3 = 300 × 3 = 900 70 × 12 + 5 × 12 = 840 + 60 = 900.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Un petit peu de calcul mental … 75×12 75 × 10 + 75 × 2 = 750 + 150 = 900 75 × 4 × 3 = 300 × 3 = 900 70 × 12 + 5 × 12 = 840 + 60 = 900."— Transcription de la présentation:

1 Un petit peu de calcul mental … 75×12 75 × 10 + 75 × 2 = 750 + 150 = 900 75 × 4 × 3 = 300 × 3 = 900 70 × 12 + 5 × 12 = 840 + 60 = 900

2 25 × 124 25 × 4 × 31 = 100 × 31 = 3100 25 × 124 == 3100 5 × 5 × 124 = 5 × 620 = 3100

3 0,125 × 3,2 125 x 32 = 125 × 8 x 4 = 1000 x 4 = 4000 donc 0,125 × 3,2 = 0,4

4 Je pense à un nombre. Je multiplie ce nombre par 6. Jajoute 2 au résultat. Je multiplie le résultat précédent par 3. Je trouve 132. A quel nombre ai-je pensé ? 7 4244 132 × 6+ 2 × 3 : 3 - 2 : 6

5 99 217 54 25 15 Cascade additive : 39 64 118 10 35 a b a+b ? Remarque : on peut trouver un générateur de pyramides additives et multiplicatives avec corrigés à cette adresse : http://manu.ledaine.free.fr/Pyramides/http://manu.ledaine.free.fr/Pyramides/


Télécharger ppt "Un petit peu de calcul mental … 75×12 75 × 10 + 75 × 2 = 750 + 150 = 900 75 × 4 × 3 = 300 × 3 = 900 70 × 12 + 5 × 12 = 840 + 60 = 900."

Présentations similaires


Annonces Google